Loading...

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 4 trang 66, 67: Nhân một số với một tổng

Thứ sáu - 24/11/2017 13:40

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 4 trang 66, 67: Nhân một số với một tổng

Loading...
BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 66/SGK Toán 4)


BÀI 2. a) Tính bằng hai cách (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 66/SGK Toán 4)
36 × (7 + 3);                          207 × (2 + 6).
b) Tính bằng hai cách (theo mẫu):
Mẫu: 38 × 6 + 38 × 4 = ?
Cách 1: 38 × 6 + 38 × 4 = 228 + 152 = 380.
Cách 2: 38 × 6 + 38 × 4 = 38 × (6 + 4)
                                       = 38 × 10 = 380
5 × 38 + 5 × 62 ;             135 × 8 + 135 × 2.
Hướng dẫn giải​:
a) 36 × (7 + 3) = ?
Cách 1: 36 × (7 + 3) = 36 × 10 = 360
Cách 2: 36 × (7 + 3) = 36 × 7 + 36 × 3 = 252 + 108 = 360.
Nhận xét: Cách 1 thuận tiện hơn cách 2.
207 × (2 + 6) = ?
Cách 1: 207 × (2 + 6) = 207 × 8 = 1656
Cách 2: 207 × (2 + 6) = 207 × 2 + 207 × 6
= 414 + 1242 = 1656
Nhận xét : cách 1 thuận tiện hơn cách 2

b) 5 × 38 + 5 × 62 = ?
Cách 1: 5 × 38 + 5 × 62 = 190 + 310 = 500
Cách 2: 5 × 38 + 5 × 62 = 5 × (38 + 62)
= 5 × 100 = 500.
Nhận xét: Cách 2 thuận tiện hơn cách 1.
135 × 8 + 135 × 2 = ?
Cách 1: 135 × 8 + 135 × 2 = 1080 + 270
= 1350
Cách 2: 135 × 8 + 135 × 2 = 135 × (8 + 2)
= 135 × 10 = 1350
Nhận xét: Cách 2 thuận tiện hơn cách 1.

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 67/SGK Toán 4) Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:
(3 + 5) × 4 và 3 × 4 + 5 × 4.
Từ kết quả so sánh, nêu cách nhân một tổng với một số.
Hướng dẫn giải​:
Ta có:
(3 + 5) × 4 = 8 × 4 = 32.
3 × 4 + 5 × 4 = 12 + 20 = 32
Hai biểu thức có giá trị bằng nhau hay:
(3 + 5) × 4 = 3 × 4 + 5 ×4
Khi nhân một tổng với một số ta có thể nhân từng số hạng của tổng với số đó rồi cộng các kết quả với nhau.

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 67/SGK Toán 4)
Áp dụng tính chất nhân một số với một tổng để tính (theo mẫu):
Mẫu: 36 × 11 = 36 × (10 + 1)
= 36 × 10 + 36 × 1
= 360 + 36 = 396.
a) 26 × 11                            b) 213 × 11
35 × 101                              123 × 101
Hướng dẫn giải​:
a) 26 × 11 = 26 × (10 + 1)
= 26 × 10 + 26 × 1
= 260 + 26 = 286
 
35 × 101 = 35 × (100 + 1)
= 350 × 100 + 35 × 1
= 3500 + 35
= 3535
b) 213 × 11 = 213 × (10 + 1)
= 213 × 10 + 213 × 1
= 2130 + 213
= 2343
123 × 101 = 123 × (100 + 1)
= 123 × 100 + 123 × 1
= 12300 + 123
= 12423
Loading...
 

 
 Từ khóa: hướng dẫn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Bài cùng chuyên mục: Lớp 4

 

Xem tiếp...

Bài viết mới

 

Bài viết cũ

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN
Loading...