Loading...

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 (Đề 6)

Thứ tư - 28/11/2018 03:19
Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 (Đề 6) gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.
Loading...

Bài 1. Nối ô ghi số với ô ghi các đọc đúng của nó :

A. 274585 1) Một trăm linh tám nghìn bốn trăm bảy mươi mốt
B. 657349 2) Chín trăm hai mươi nghìn sáu trăm hai mươi
C. 108471 3) Hai trăm bảy mươi tư nghìn năm trăm tám mươi lăm
D.902620 4) Sáu trăm năm mươi bảy nghìn ba trăm bốn mươi chín
Bài 2. Khoanh vào ô đặt trước câu trả lời đúng :

a) Trong các số : 121121; 77897; 90909; 89123, số lớn nhất là :

A.121121    B. 90909     C. 89123     D. 77897

b) Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 24m2 = …. Cm2

A. 240     B. 2400     C. 24000     D. 240000

c) Giá trị biểu thức 25 x 13 + 75 x 13 = … là :

A. 5200     B. 28600    C. 1300    D. 2600

d) Góc nhọn ở hình bên là :
A. góc A

B. góc B

C. góc C

D. góc D

Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4

Bài 3. Viết tiếp vào chỗ chấm :

Cho các số 5400; 6342; 2529; 6056

a) Các số chia hết cho 2 là :…..

b) Các số chia hết cho 3 là :….

c) Các số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 3 là :……..

d) Số chia hết cho 3 mà không chia hết cho 2 là : ………..

Bài 4. Đặt tính và tính :

a) 27356 + 1945

b) 687429 – 396172

c) 2743 x 305

d) 10725 : 25
Bài 5. Tìm x :

a) 597154 – x = 279091

b) x : 315 = 405

Bài 6. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 200m. Tính diện tích thửa ruộng đó, biết chiều rộng kém chiều dài 12m.

ĐÁP ÁN

Bài 1:

A -> 3     B-> 4     C-> 1    D-> 2

Bài 2.

a) A    b) D     c)C     d) C

Bài 3.

a) Các số chia hết cho 2 là : 5400; 6342; 6056

b) Các số chia hết cho 3 là : 5400; 6342; 2526

c) Các số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 3 là : 5400; 6342

d) Số chia hết cho 3 mà không chia hết cho 2 là : 2529

Bài 4.

   a) 27356    b) 678429

    +                 -

     1945           369172

    _______     _________

    29301          291257

c)   2743

    x

    305
   _____

    13715

Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4

    82290
    _____

    836615

Bài 5.

a) 597154 – x = 279091

    x = 597154 – 279091

    x = 318063

b) x : 315 = 405

    x = 405 x 315

    x = 127575

Bài 6.

Nửa chu vi thửa ruộng đó là : 200 : 2 = 100 (m)

Chiều dài thửa ruộng đó là : (100 + 12 ) : 2 = 56 (m)

Chiều rộng thửa ruộng đó là : 56 – 12 = 44 (m)

Diện tích thửa ruộng đó là : 56 x 44 = 2464 (m2)

Đáp số : 2464 m2

Loading...

 Tags: trắc nghiệm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây